Hanes ariannol FRIENDS OF BUXTON FESTIVAL
Rhif yr elusen: 513970
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.29k | £218.85k | £228.04k | £225.43k | £214.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.13k | £221.73k | £237.16k | £230.29k | £224.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.