ymddiriedolwyr 17TH BARNSLEY (PENISTONE) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 514173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Worthington | Cadeirydd | 27 September 2020 |
|
|
||||
Nicola Bedford | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Julia Billard | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Jamie Dawson | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Amy Jayne Richardson | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Steven Morley | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Sharon Chan | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Stuart Walne | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Louis le Roux | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Jonathan Westwood | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Shanua Sykes | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Laura Simpson | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.