ymddiriedolwyr FRONT LINE NAVAL CHAPLAINS
Rhif yr elusen: 1187195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Paul Springett MA | Cadeirydd | 17 May 2019 |
|
|||||||||||
Rev Rory Brian Michael Clare | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||||||||
Dr Mark Alfred Barton | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Tudor James Thomas-Botwood MBE | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Alexander Christopher Nolan Buckley | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|||||||||||
Rev Edward Richard Wills | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Linda Mary Parker | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.