ymddiriedolwyr WEXFORD FESTIVAL OPERA UK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1189184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Fiona Woolf | Cadeirydd | 23 April 2020 |
|
|
||||
Michael Holley | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Leslie MacLoed Mille | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Patrick Noel Butler | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
John Fingleton | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Paul Cleary | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Voss | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Patrick O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Terry Neill | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
ANTHONY KERMAN | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Mary Mullin | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Celestine Phelan | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.