ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE PROFICIENCY TEST COMMITTEE
Rhif yr elusen: 514370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Brian James Reginald Foster | Cadeirydd | 20 October 2014 |
|
|
||||
Ann Eileen Dickinson | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Richard Hammond | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Mark Ireland | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WRAY | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|||||
Simon Gadd | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|||||
ELENA MAY MALLOY | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Neil Rowbottom | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
STUART GEOFFREY SUDDABY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK LEGGOTT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.