ymddiriedolwyr HEADS TOGETHER PRODUCTIONS LIMITED
Rhif yr elusen: 1188725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Smickersgill | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|||||
Joshua Dixon | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Isabelle Walker | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Brian Patrick Williams | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
John Toolan | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
Nobuhle Kweyama | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
KATHRYN JANE DYE | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Wyndham George Pope | Ymddiriedolwr | 18 November 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.