Dogfen lywodraethu FRIENDS OF THE WILLIAMSON ART GALLERY AND WIRRAL MUSEUMS
Rhif yr elusen: 514641
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 NOVEMBER 1981 AS AMENDED 4 NOVEMBER 1983, 17 NOVEMBER 1988 AND 25 APRIL 1991. AS AMENDED ON 20/03/2015
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE WILLIAMSON ART GALLERY AND WIRRAL MUSEUMS AND THEIR CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES THROUGH THE ACTIVITY OF A GROUP OF FRIENDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.