Dogfen lywodraethu THE PORTHCAWL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 514679
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/04/1982 AS AMENDED ON 09/01/1984 AS AMENDED ON 07/07/1994 AS AMENDED ON 06/06/1995 AS AMENDED ON 10/06/1997
Gwrthrychau elusennol
FIRSTLY, TO LEAD YOUNG PEOPLE TO THE LORD JESUS CHRIST AND TO FULNESS OF LIFE IN HIM, AND SECONDLY, TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.