ymddiriedolwyr ARDAL GWEINIDOGAETH BRO ERYRI MINISTRY AREA
Rhif yr elusen: 1185391
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Brian Stanley Castle | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Christine Anderton | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
STANLEY FRANCIS OWEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Professor HELEN WILCOX | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Jonathan Owen Jones | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
Rev Allan Wilcox | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
Patricia Wendy Parry | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Cyril Brian Price | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Gwendoline Anne Owen | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Beryl Edith Anne Roberts | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Mair Noel Evans | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Richard Leonard Jones | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Dilys Margaret Roberts | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.