ymddiriedolwyr CASTLE HEDINGHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1185525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Worley | Cadeirydd | 18 June 2020 |
|
|||||
Clive Clark | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Janice Watkins | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Helen Bateman | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Trudi Cullum | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Trevor Hood | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
John Fennelly | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.