ymddiriedolwyr DARLINGTON AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1188452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Victor Smith BSc Hons | Cadeirydd | 07 January 2020 |
|
|||||
Lynne Edith Goodes | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Gerard Joseph Callaghan | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Paul Luddington Knight | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
David Edward Green | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Margaret Harrison | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Katharine Frances Grogan | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Richard Hawkins | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Patricia Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.