ymddiriedolwyr DANESBOROUGH CHORUS
Rhif yr elusen: 1188026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Liddie | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
NICHOLAS WOOD | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|||||
Imogen Allen | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
David Richard Roberts | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
IAN GORDON SMITH | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Sian Marie Clare Rees | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
PETER JOHN SNELLING | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.