ymddiriedolwyr FIGHTING WITH PRIDE
Rhif yr elusen: 1191863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Andrew James Hartle FRCA FFICM | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Steven Roger Seal | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Emma Dunleavy-Harris | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Katy Louise Green | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Leona Irene Barr-Jones | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Price | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Craig Antony Jones MBE | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|||||
Shan Marie Frances Veillard-Thomas | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Colonel Alison Kay Brown | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|||||
George Patrick Lyster-Todd | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Roland Philip Woods | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.