ymddiriedolwyr PENHALIGON'S FRIENDS
Rhif yr elusen: 1189323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Stephens | Cadeirydd | 21 November 2021 |
|
|
||||
Anna Lisa Pemberton | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
David Alan Perry | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Karen Maureen Reid | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Michael Bird | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Nicola Patricia Sutton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Nigel Arthur Leslie Hyde | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
WILLIAM MERCER PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.