ymddiriedolwyr WASTE NOT WANT NOT BATTERSEA
Rhif yr elusen: 1187801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver James Whitworth Smallwood | Cadeirydd | 01 February 2020 |
|
|
||||
Amy Merrigan | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Katrina Lynn-Lee Charleston | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Robert Dakin | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
SJPR Accountants Ltd | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
Rev Ruth Turner | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Robert George Musgrave MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.