ymddiriedolwyr SAGE DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1190384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Marea Meredith Heasman | Cadeirydd | 23 May 2016 |
|
|
||||
PHILIPPA JANET MORGAN | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|||||
Helen Claire Martin MA | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Felicity Mary McDonald BA | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Jean Valerie Woollard | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Cecil Stephen Rowe M.A. | Ymddiriedolwr | 12 September 2012 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET WESLEY | Ymddiriedolwr | 12 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.