ymddiriedolwyr LAWRENCE HOME NURSING TEAM LIMITED
Rhif yr elusen: 1189565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jonathan Adam Galloway Williams | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Jennifer Nolan | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
RICHARD STEPHEN GREAVES | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Robert Johnston | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|||||
Joanne Louise Cowley | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
ANNA JO Mathers | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Dr Emma Danielle Hallam-Evans | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Alan Mathers | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
JOHN CAREY HAVELOCK PRITCHARD DipM | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.