ymddiriedolwyr THEATR CLWYD TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1189857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Watson | Cadeirydd | 17 February 2020 |
|
|
||||
Ruby Rye Hayes | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Sian Cox | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Lawrence Wood | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Andrew Charles Bowden | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Mary Hughes | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Michael Godfrey Clifford Allport | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Kathryn Ann Coughlin | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Leusa Llewelyn | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Siobhan Jones | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Harold Finley | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|||||
Geoffrey Collett | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Roy Jones MBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
ALAN WATKIN | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.