Hanes ariannol NOTTINGHAM LAW CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 515776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £586.77k | £723.14k | £834.46k | £862.66k | £912.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £546.02k | £660.47k | £705.89k | £843.49k | £822.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £350.15k | £486.14k | £303.67k | £248.20k | £289.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £146.50k | £121.03k | £52.74k | £408.64k | £322.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.92k | £3.41k | £204.07k | £132.09k | £239.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £580.86k | £719.71k | £630.39k | £730.15k | £672.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £17 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £417 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £546.02k | £660.47k | £705.89k | £843.49k | £822.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.99k | £10.08k | £3.58k | £1.39k | £1.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.88k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.