Dogfen lywodraethu STAFFORD SWALLOWS SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 515844
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 OCTOBER 1984 AS AMENDED 5 OCTOBER 1992 AND 19 SEPTEMBER 1994 AS AMENDED 21 FEBRUARY 2000 AND 23 JUNE 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR PHYSICAL RECREATION OR OTHER SIMILAR LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE BENEFIT OF ALL DISABLED PERSONS AND IN PARTICULAR TO PROVIDE FACILITIES FOR NON-COMPETITIVE OR COMPETITIVE SPORT WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS AND ASSISTING IN THEIR INTEGRATION INTO SOCIETY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.