ymddiriedolwyr LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRICT 105SW FOUNDATION (CIO)
Rhif yr elusen: 1189573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Stuart Moore | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|
||||||
Christine Walker Rowe | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||||
Dr Philip Kessell Bunt | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|||||||
Richard Allen | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|||||||
David Atkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER DAVID FORD | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||||
Judith John | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||
James Mathers | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.