ymddiriedolwyr BERWICK-UPON-TWEED PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 516506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Hardie | Cadeirydd | 22 June 2015 |
|
|||||||
David Heslop | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|||||||
Mark Brian Dodds | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||||
Stuart Martin Bankier | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|||||||
Angus Rowlatt Hamilton | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||||
Michael Kenneth Gallico | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|||||||
CHRISTOPHER JAMES BUDZYNSKI | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.