Dogfen lywodraethu MANCHESTER ROYAL INFIRMARY KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 516871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JUNE 1985. AS AMENDED 11 JUNE 1995 AND 11 MAY 1997 AS AMENDED 16TH MAY 1999 AS AMENDED ON 28/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, THROUGH-OUT THE NORTH WEST REGION OF ENGLAND, THE WELFARE OF PERSONS RECEIVING TREATMENT FOR DISEASE OR ILLNESS AFFECTING THE KIDNEYS AND TO PROVIDE SUPPORT, COUNSELLING AND ADVICE TO THEIR RELATIVES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTH WEST REGION OF ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.