Hanes ariannol WOLVERHAMPTON CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 516877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.48m | £2.32m | £2.31m | £2.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.35m | £1.55m | £2.07m | £2.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £703.65k | £213.03k | £328.54k | £446.43k | £1.41m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £303.90k | £951.52k | £798.25k | £1.40m | £964.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £856 | £31 | £771.23k | £18.14k | £5.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.32k | £12.72k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £1.46m | £1.53m | £2.29m | £2.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16k | £1.89k | £975 | £782 | £8.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £11.55k | £4.65k | £21.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.35m | £1.55m | £2.07m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.74k | £9.63k | £18.12k | £38.10k | £26.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.