ymddiriedolwyr WOLVERHAMPTON CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 516877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Crockett | Cadeirydd | 29 January 2014 |
|
|
||||
Dr Clare Williams | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
MARK JONES | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Stephen Mark Handscomb | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
John James Hussey | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Sarah Dugan | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
BERNARD CYSEWSKI | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|||||
Geeta Patel | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.