Hanes ariannol AGE CONCERN STOCKPORT
Rhif yr elusen: 516912
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £1.07m | £1.30m | £1.39m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.05m | £1.18m | £1.31m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £36.64k | £40.94k | £53.49k | £79.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £138.06k | £145.06k | £135.59k | £128.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £905.66k | £1.04m | £1.15m | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £56.32k | £69.34k | £50.69k | £26.16k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £9.98k | £21.90k | £28.51k | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £947.31k | £1.03m | £1.16m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £39.83k | £26.32k | £25.64k | £29.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.