ymddiriedolwyr YOUNG CLIMATE WARRIORS
Rhif yr elusen: 1192440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrina Judge | Cadeirydd | 16 March 2020 |
|
|
||||
Thomas Henry Wilson | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Abigail Ray | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Mark Laurence Fisher | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Louise Austin | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Samuel Mead | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Nicole Finnan | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|||||
Fleur Wells | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.