ymddiriedolwyr GREATER MANCHESTER DRAMA FEDERATION
Rhif yr elusen: 517020
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL COHEN | Cadeirydd | 30 September 2011 |
|
|
||||
Jane Taylor | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|||||
Hazel Philips | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Carla Stokes | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|
||||
Barbara Harris | Ymddiriedolwr | 19 August 2016 |
|
|||||
JUDITH CRAIG | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|||||
STELLA CONSTANCE BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|||||
GERALD LENNOX | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||
ANITA STUTTARD | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.