ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ASHPRINGTON
Rhif yr elusen: 1193081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD CHRISTOPHER HARDWICK SOANS | Cadeirydd | 01 November 1985 |
|
|
||||
Rev James Derek Barlow | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 | ||||||
DAVID GORDON DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
JILL SANDRA CAROLYN DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|||||
Christopher George Grimshaw | Ymddiriedolwr | 05 September 2010 |
|
|
||||
Margaret Joan Wilmshurst | Ymddiriedolwr | 05 September 2010 |
|
|
||||
Adrian Laurence Green M.A. | Ymddiriedolwr | 15 April 1976 |
|
|
||||
Kathleen Clarissa Green | Ymddiriedolwr | 15 April 1976 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.