ymddiriedolwyr PARISH OF WYKE REGIS, ALL SAINTS WITH ST EDMUND
Rhif yr elusen: 1193556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alasdair Stewart Kay | Cadeirydd | 25 September 2019 |
|
|
||||||||||||||
Amy Roff | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Lynda Ferry | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Marilyn Anne Mackenzie | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Stanley George Berry | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Lyndsay Wiles | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Robert William Smith | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Lorraine Elizabeth Ovenden | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||||||||||||
Maxine Elisabeth Foster | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||||||||||
Julie Lorraine Norris | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Derek Rodney Griffin | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Jeffrey Thomas | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||||||||||||
Leslie Donald Seamark | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Judy Patricia Margaret Walbrin | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Maxine Angela LEGG | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||||||||||
Michael John DILLISTONE | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||||||||||
Cheryl Loretta Mary WISE | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||||||||||||
Caroline Elizabeth Elliott | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||||
Gary Richard Hepburn | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.