ymddiriedolwyr ANDY'S ANGELS
Rhif yr elusen: 1194694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Shepherd | Cadeirydd | 07 June 2021 |
|
|
||||
Francoise Hall | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Gail Waller | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Lorraine Tomlinson | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Kathryn Collet | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Suzie Hawker | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Susan Jenkins | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.