ymddiriedolwyr SHEFFIELD LYCEUM THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 517969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HEUGH | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Michael Leigh | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||||
Claire Davis | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||||||
Josephine Paszek | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||||||
DEE DESGRANGES | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||||||
RODERICK HOWARD MAXWELL PLEWS | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|||||||||
VERONICA MARY HARDSTAFF | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|||||||||
NORMA HIRD | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
||||||||
MARGARET LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
CATHERINE DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DAVID BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MICHAEL PYE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
KATHY WELSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
BRIAN WRIGLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.