ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST MARY'S CHOIRS AND MUSIC MOSELEY
Rhif yr elusen: 518079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICK PERRIER | Cadeirydd | 02 November 2011 |
|
|
||||
Jennifer Carolyn Daniels | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Terence Ronald Adams | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Jill Marigold Adams | Ymddiriedolwr | 24 February 2019 |
|
|||||
Pam Hall | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
||||
Phil Hall | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
||||
CATHIE CAREY | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.