ymddiriedolwyr GRANTHAM FOODBANK
Rhif yr elusen: 1195874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew James Beniston | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Rev Hannah Rebecca Grivell | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||
Jacqueline Gonzalez | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Paul Callow | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Kevin John Hunt | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Michelle Anne Elizabeth Feasey | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Brian Norman Deptford | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.