Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE ALFORD HOSPITAL
Rhif yr elusen: 518141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.75k | £11.38k | £26.47k | £21.97k | £14.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.00k | £12.46k | £12.61k | £25.10k | £18.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.00k | £12.02k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.