ymddiriedolwyr LIFE CHANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1199491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Scott-Bryant | Cadeirydd | 04 October 2022 |
|
|
||||
Alex Lyons | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Denise Jane Hawkins | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Harry James Davidson | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Simon Almond | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Alison Nettleship | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.