Hanes ariannol NEW LIFE CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 518177
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £720.93k | £750.64k | £776.81k | £1.09m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £720.51k | £709.02k | £811.16k | £1.15m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £681.46k | £730.82k | £764.69k | £1.08m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.38k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £15.40k | £9.23k | £13.07k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £735 | £1.49k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.36k | £2.92k | £2.90k | £4.82k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £720.51k | £613.71k | £809.05k | £1.15m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.11k | £3.22k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £115.13k | £171.97k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £95.30k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.