ymddiriedolwyr THE THOMAS BRASSEY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1195546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Stephen Scott Langtree MBE | Cadeirydd | 18 November 2019 |
|
|||||
John Violet | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Keith James Stoops | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Ian Frederick Walker | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Jean Fortune | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|||||
PETER WILLIAM COCKER | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
John Parton Whittingham | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
David John Hooley | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Richard James Coackley CBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Peter Charles Bolt | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.