ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN, NORRIS BANK
Rhif yr elusen: 1196002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Helen Carpentier Alting | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
David Warburton | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Jessica Bradshaw | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Rev Richard Benjamin Criddle | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Anna Margaret Rose Sant | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Oliver James Hatley | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Sarah Eleanor Prescott | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
KATE HEATHER BUTT | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Rev William Edward Rubie | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Ruth Gaskins on behalf of St Martins Stockport | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Lucy Joan Davidson | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Thomas James Shepherd | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
REV PAUL GORDON JUMP | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Timothy Matthew Bull | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.