ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST OSWALD, DURHAM
Rhif yr elusen: 1196296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV'D PETER ZACHARIAS KASHOURIS | Cadeirydd | 01 August 2005 |
|
|||||
Andrew Mark Jones | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Dr Peter Andre Shambrook | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Gordon Arthur Harry Mitchell | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Gillian Barbara Aubrey | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Dr Elizabeth Jane Weeks | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rosalind Marian Layton | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Clare Fenella Wright | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
David Mark Harris | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Sue Pitts | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Dr Sheila Muriel Hingley | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.