ymddiriedolwyr 1ST RUXLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1197079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin John Bright | Cadeirydd | 18 May 2021 |
|
|
||||
Sarah Leigh Jacobs | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Jana Ostashuk | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Kevin Andrew Woodnutt | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Rachel Jane Morris | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Amanda Jane Lawson | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM MUSTOW | Ymddiriedolwr | 01 January 2009 |
|
|
||||
Elaine Mary Mustow | Ymddiriedolwr | 14 February 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.