ymddiriedolwyr NEURODIVERSITY IN BUSINESS
Rhif yr elusen: 1198291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Phillpott | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Emer Sims | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
PURNIMA SEN | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|||||
Zoe Davies | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Maria Grogan | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Daniel Harris | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Lynda Smurthwaite | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
David Pugh-Jones | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.