ymddiriedolwyr RUGBY SPORT FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 519323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARD PURDY | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Levin | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Gareth Hopkins | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Paul Woolhead | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Dawn Heales | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
||||
SONJA JOAN SMITH | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|
||||
Bren Hellier | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|||||
SUE LEWIS | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
DAVID RUMBLE | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.