ymddiriedolwyr FRIENDS OF HOLT ISLAND NATURE RESERVE
Rhif yr elusen: 1198894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Timothy Michael Reed | Cadeirydd | 29 July 2021 |
|
|
||||
Keith Victor Grimwade | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
David George Street | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Jeremy James Knight | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Helen Amanda Cripps | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
BASIL JAMES BELCHER FCInstCES | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|||||
JULIAN DAVID LIMENTANI | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
Ian Norman Jackson | Ymddiriedolwr | 13 July 2011 |
|
|
||||
Jill Elizabeth Burt | Ymddiriedolwr | 13 July 2011 |
|
|
||||
PAUL ALAN CLAYDON | Ymddiriedolwr | 30 November 2008 |
|
|
||||
Nigel John Sprowell | Ymddiriedolwr | 16 July 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.