Hanes ariannol WHITEHILLS CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 519387
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/10/2015 | 15/10/2016 | 15/10/2017 | 15/10/2018 | 15/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.22k | £8.32k | £8.55k | £6.61k | £5.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.30k | £6.51k | £6.68k | £8.81k | £6.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.