ymddiriedolwyr YORK MINSTER
Rhif yr elusen: 1201499
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD CANON JAMES HARLEY MILNE | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Jonathan Britton | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|||||
Catherine Eve Poole | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|||||
REVD CANON TIMOTHY GOODE | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
PETER NEVILLE COLLIER KC | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
THE VERY REVD DOMINIC MATTHEW JESSE BARRINGTON | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Lynne Tembey | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Alan Dunsmore | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Revd Canon Margaret McLean | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Sir William Worsley | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.