Hanes ariannol BOSTON WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 519445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £387.52k | £351.14k | £587.12k | £365.30k | £638.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.56k | £292.60k | £336.25k | £389.85k | £567.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £224.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £46.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £484.43k | N/A | £51.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £102.15k | N/A | £585.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £379 | N/A | £914 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £157 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £467.59k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £336.25k | N/A | £567.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £14.27k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.