Dogfen lywodraethu THE SILK HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 519521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/10/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/12/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/09/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/07/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF MUSEUM AND ANCILLARY FACILITIES. 2) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.