Hanes ariannol DERWENTSIDE HOSPICE CARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 519659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92m | £1.20m | £1.30m | £1.24m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.18m | £1.05m | £1.19m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £496.64k | £618.45k | £602.83k | £544.59k | £562.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.00k | £202.96k | £54.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £319.43k | £533.38k | £399.22k | £411.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £320.26k | £264.85k | £140.29k | £300.05k | £431.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £496.64k | £618.45k | £602.83k | £544.59k | £569.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £51.99k | £51.00k | £108.12k | £239.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £850.75k | £1.02m | £907.75k | £962.33k | £995.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £348.94k | £155.98k | £145.06k | £224.04k | £279.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £35.60k | £29.13k | £26.16k | £8.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.