ymddiriedolwyr UNDERSKIDDAW VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Robert Hayes | Cadeirydd | 21 March 2015 |
|
|
||||
Sylvia Jane Darigala | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|||||
Dr Sreenivas Darigala | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Dr Eugene Patrick Lambert | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Dorothy Fernandez | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|||||
Ellen barker | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|||||
June Jude | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Stephen Phillip Holliday | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.